更新时间:2023-07-15 15:26
1984年07月至1997年12月,任新华社河北分社记者、政文组组长(其间:1987年7月至1988年6月到西藏分社援藏);
1997年12月至1999年12月,任河北分社采编室副主任;
1999年12月至2000年06月,任河北分社采编室主任;
2000年06月至2005年10月,任河北分社党组成员、总编室常务副总编辑;
2005年10月至2010年12月,任新华社内蒙古分社副社长兼总编辑、党组成员;
2010年12月至2011年12月,新华社内蒙古分社副社长兼总编辑、党组成员,主持内蒙古分社工作;
2011年12月至2014年08月,任内蒙古分社社长、党组书记;
2014年08月至2018年01月,任新华社人事局局长、局务会主任兼新华社职称改革领导小组办公室主任;
2018年1月,任新华社副秘书长兼人事局局长、局务会主任,新华社职称改革领导小组办公室主任。
现任新华社党组成员、秘书长。
2018年1月,新华社官网更新显示:景如月任新华社副秘书长兼人事局局长、局务会主任,新华社职称改革领导小组办公室主任。